宋志勇任中国民用航空局党组书记
【民航事儿】据民航局官网消息:2022年6月17日下午,中央组织部有关负责同志出席中国民用航空局领导干部会议,宣布中央决定:宋志勇同志任中国民用航空局党组书记,免去冯正霖同志的中国民用航空局党组书记职务。
简历:
宋志勇,男,1965年出生,中共党员,毕业于中国空军第一飞行学院飞行专业,大学学历, 一级飞行员。
1987年进入民航工作;
2002年11月至2008年6月任中国国航飞行总队总队长、党委副书记;
2004年9月至2006年10月任中国国航总裁助理;
2006年10月至2010年12月任中国国航副总裁、党委委员、常委;
2010年12月至2014年4月任中航集团公司副总经理;
2010年12月任中航集团公司党组成员;
2014年1月至2020年12月任中国国航总裁、党委副书记,主持公司全面工作;
2014年5月任中国国航执行董事;
2016年6月至2020年12月任中国国航副董事长;
2016年12月至2020年10月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记;
2020年10月任中航集团公司董事长、党组书记;
2020年12月任中国国航董事长、党委书记。
冯正霖,男,汉族,1957年9月出生,陕西延川人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。
1975年6月,陕西省咸阳市马庄公社马庄大队插队知青;
1978年2月,西安公路学院公路系公路工程专业学习;
1982年2月起先后在交通部公路局、工程管理司工作(其间,在联邦德国进修公路建设专业);
1995年5月,任交通部公路管理司助理巡视员(其间:1995年7月-1998年6月挂职任西藏自治区交通厅副厅长);
1998年7月,任交通部综合规划司副司长;
2000年7月,任交通部公路司司长;
2003年5月,任交通部副部长、党组成员;
2008年3月,任交通运输部副部长、党组成员;
2015年10月,任交通运输部党组副书记、副部长;
2015年12月,任交通运输部党组副书记、副部长,中国民用航空局党组书记;
2016年1月,任交通运输部党组副书记、副部长,中国民用航空局党组书记、局长(2017年4月明确为正部长级)。
铁粉可以申请备用群,以防走失!
欢迎加入机场、航司、空管、机务、通航、航空货运群交流(非我们粉丝勿加)。
投稿邮箱:minhangnews@163.com